按大股東/董事名稱搜尋
(由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知)
巳搜尋人士
大股東/董事之名稱:
�i�e
日期(日/月/年):
01/01/1900
-
28/02/2011
備註:
鑒於以下搜尋結果僅包括由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知,為完整起見,你可
按此
查看由2017年7月3日起透過線上權益披露系統提交存檔的通知。
大股東/董事之名稱
上市法團之名稱
Baillieu Anthony Robert
勵晶太平洋集團有限公司
Bienenfeld Marvin
黛麗斯國際有限公司
Bienenfeld Marvin Samuel
黛麗斯國際有限公司
Bourque Pierre Frank
寶姿時裝有限公司
Bourque Pierre Frank
寶姿時裝有限公司
Boyd Leslie (Retired on 18/05/2006)
利豐有限公司
Bradshaw Daniel Rochfort
太平洋航運集團有限公司
Briskie David, Stephen (Resigned on 08/07/2005)
飛達帽業控股有限公司
Cambie Kenneth Gilbert (Resigned on 01/06/2013)
東方海外(國際)有限公司
Chai Pauline Siew Phin
南華早報集團有限公司
Chai Pauline Siew Phin
星晨集團有限公司
Chai Pauline Siew Phin
馬聯香港有限公司
Chan Kien Sing
成功控股(香港)有限公司
Chan Kien Sing
科士威集團有限公司
Cheng Vivienne Chi Fan
成功控股(香港)有限公司
Davies Evan Mervyn
渣打集團有限公司
Davies Robert Keith
大同集團有限公司
Davies Robert Keith (Resigned on 30/06/2008)
高力集團有限公司
De Croisset Charles Francis Wiener
匯豐控股有限公司
de Marez Oijens Pieter
北亞策略控股有限公司
Dietrich Forrest Lee
MI能源控股有限公司
Ellis Leslie William Arthur
國際資源集團有限公司
Feniger Steven Julien (Resigned on 28/02/2006)
林麥集團有限公司
Fong Wei Lynn Valarie
寶姿時裝有限公司
Fresco Linda Marie
新焦點汽車技術控股有限公司
Friedman Brian Paul
太平洋航運集團有限公司
Friedrich Jurgen Alfred Rudoolf
思捷環球控股有限公司
Gibson Jamie Alexander
勵晶太平洋集團有限公司
Gil-Tienda Rafael
中信國際金融控股有限公司
Goldschmeding Sabine Marie Antoinette
北亞策略控股有限公司
Green Daniel George
安利控股有限公司
Halim Daniel
元昇國際集團有限公司
Halim Daniel
元昇國際集團有限公司
Hendry Daniele
中油資源控股有限公司
Hendry Daniele
永成國際控股有限公司
Heriard-Dubreuil Francois Pierre Marie
王朝酒業集團有限公司
Ho Robert Ping-Hsien
卜蜂國際有限公司
Ho Robert Ping-Hsien
卜蜂蓮花有限公司
Ho Robert Ping-Hsien
正大企業國際有限公司
Ho Robert Pintg-Hsien
卜蜂國際有限公司
Hoh Siew Yit
和記行(集團)有限公司
Hongkietkajohn Thipavan
正大企業國際有限公司
Hongkietkajohn Thipavan
香港富泰有限公司
Hoo Choon Cheat Jackie
中國豐達電子集團有限公司
Hoo Choon Cheat Jackie
帝通國際有限公司
Hsieh Ju-Lin
即時科研集團有限公司
Jurick Gottfried Ludwig Prentice
嘉域集團有限公司
Kadoorie Betty
中電控股有限公司
Kadoorie Betty
太平地氈國際有限公司
Kadoorie Betty
香港上海大酒店有限公司
頁
<1>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
顯示第 1 - 50 個紀錄
共有
2504
個紀錄
返回頁頂