按大股東/董事名稱搜尋
(由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知)
巳搜尋人士
大股東/董事之名稱:
�E�E
日期(日/月/年):
06/01/2005
-
06/11/2010
備註:
鑒於以下搜尋結果僅包括由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知,為完整起見,你可
按此
查看由2017年7月3日起透過線上權益披露系統提交存檔的通知。
大股東/董事之名稱
上市法團之名稱
Ahn Heeseung
澳門投資控股有限公司
Bang Young Bee
高寶綠色科技集團有限公司
Cha Shin Hee
德林國際有限公司
Chan Yee Tinna
交大銘泰軟件實業有限公司
Chin Chee Seng Derek
成功控股(香港)有限公司
Chong Chee Tut
麗星郵輪有限公司
Chong Chee Tut
麗星郵輪有限公司
Chong Lee Chang
帝通國際有限公司
Dato' Lee Boon Han
宏霸數碼集團(控股)有限公司
De Leeuw Herman Maurits
齊合天地集團有限公司
Erlund Jan Peter Seeberg
維他奶國際集團有限公司
Foshee Douglas L.
中國人民財產保險股份有限公司 - H股
Foshee Douglas L.
天工國際有限公司
Foshee Douglas L.
正大企業國際有限公司
Goldschmeding Dorothee Emma Margaretta
北亞策略控股有限公司
Green Daniel George
安利控股有限公司
Green Michael John
安利控股有限公司
Green Stephen Keith
匯豐控股有限公司
Green Stephen Keith
匯豐控股有限公司
Greenberg Michael Adam
美力時集團有限公司
Greenwood Peter William (Retired on 19/05/2013)
中電控股有限公司
Halim Andree
元昇國際集團有限公司
Halim Andree
北京建設(控股)有限公司
Heung See Wai Angela
富麗花‧譜控股有限公司
Husain Abdulla Bucheeri Mohamed Abdulrahman (Resigned on 02/11/2009)
事安集團有限公司
Kanchanadul Veeravat
卜蜂國際有限公司
Khurlee Ankhbayar
多金控股有限公司
Kim Hee Jung
烽火傳媒控股有限公司
Kwee Cahyadi Kumala
廣益國際集團有限公司
Kwek Leng Kee
東亞銀行有限公司
Kwek Leng Kee
南順(香港)有限公司
Kwek Leng Kee
國浩集團有限公司
Kwek Leng Kee
陳唱國際有限公司
Kwek Leng Kee
嘉華建材有限公司
Kwek Leng Kee
銀河娛樂集團有限公司
Lai Kar Yan, Derek (solely as a trustee)
香港資源控股有限公司
Lau Kee Swan
環新國際有限公司
Lawrence Dee Macleod
利亞零售有限公司
Lawrence Dee Macleod
群星紙業控股有限公司
Lee Byung Kwan
光星電子香港有限公司
Lee Carol
創富生物科技集團有限公司
Lee Fook Sun (Resigned on 28/09/2012)
首長科技集團有限公司
Lee Helen
上聲國際控股有限公司
Lee Huat Oon
大眾金融控股有限公司
Lee Huat Oon
日本信用保証集團有限公司
Lee Jung Kuk
德林國際有限公司
Lee Mei Wan Betty
新鴻基有限公司
Lee Sang Yoon
日本亞太事業投資有限公司
Lee Sang Yoon
雅域集團有限公司
Lee Seung Hoon
年代資訊影視有限公司
頁
<1>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
顯示第 1 - 50 個紀錄
共有
1711
個紀錄
返回頁頂