按大股東/董事名稱搜尋
(由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知)
巳搜尋人士
大股東/董事之名稱:
�E�E
日期(日/月/年):
06/01/2005
-
06/11/2010
備註:
鑒於以下搜尋結果僅包括由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知,為完整起見,你可
按此
查看由2017年7月3日起透過線上權益披露系統提交存檔的通知。
大股東/董事之名稱
上市法團之名稱
Lee Siang Chin
惠理集團有限公司
Lee Sin Pyung
南海石油控股有限公司
Lee Sung Min
年代國際控股有限公司
Lee Sung Min
年代資訊影視有限公司
Lee Wai Kin
中國豐達電子集團有限公司
Lee Wai Kin
帝通國際有限公司
Lee Wing Kee Eng
國聯通信控股有限公司
Lee Young M.
德林國際有限公司
Lim Chee Wah
卓越金融有限公司
Lim Hwee Chiang
泓富產業信託
Lim Mee Hwa
卓高國際集團有限公司
Lim Mee Hwa
卓高國際集團有限公司
Lim Mee Hwa
東方表行集團有限公司
Lim Mee Hwa
信星鞋業集團有限公司
Lim Mee Hwa
信星鞋業集團有限公司
Lim Mee Hwa
港台集團有限公司
Lim Mee Hwa
港台集團有限公司
Lim Mee Hwa
新興光學集團控股有限公司
Lim Mee Hwa
新龍國際集團有限公司
Lim Mee Hwa
新龍國際集團有限公司
Lim Mee Hwa
慕詩國際集團有限公司
Lim Mee Hwa
慕詩國際集團有限公司
Lim Mee Hwa
瑩輝集團有限公司
Lim Mee Hwa
瑩輝集團有限公司
Lo Kin Ching Joseph (Solely as a trustee)
香港資源控股有限公司
McCarthy Roger Lee
瑞安房地產有限公司
Mukherjee Muktesh
中國東方集團控股有限公司
Ng Avery Chee Yoong
成功控股(香港)有限公司
Ong Lily Lee
中國雲錫礦業集團有限公司
Ong Lily Lee
保興投資控股有限公司
Roelens Geert Johan
首長寶佳集團有限公司
Roelens Geert Johan
首長寶佳集團有限公司
Roelens Geert Johan
首長寶佳集團有限公司
Saran Kuldeep (Deceased on 16/06/2007)
e-Kong Group Ltd.
Seeberger Hans-Joerg
聯洲珠寶有限公司
Seeberger Hans-Joerg
聯洲國際集團有限公司
Sven van der Veen Martijn
北亞策略控股有限公司
Tan Swee Hock, Sunny
自動系統集團有限公司
Tan Vincent, Chee Yioun
成功控股(香港)有限公司
Tan Vincent, Chee Yioun
科士威集團有限公司
Tao Shing Pee
新澤控股有限公司
Tee Chwee Kim
中國金融租賃集團有限公司
Teo Joo Yee
南順(香港)有限公司
Ting Lee Sen
聯想集團有限公司
Van Weerdenburg Peter Gerardus (Resigned on 10/06/2008)
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
Vine Peter Alan Lee
廖創興銀行有限公司
Wong Hon Yee
麗星郵輪有限公司
Yaw Chee Ming
三林環球有限公司
Yeoh Chin Kee
大眾金融控股有限公司
Yeoh Chin Kee
大眾金融控股有限公司
頁
1
<2>
3
4
5
6
7
8
9
10
...
顯示第 51 - 100 個紀錄
共有
1711
個紀錄
返回頁頂