按大股東/董事名稱搜尋
(由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知)
巳搜尋人士
大股東/董事之名稱:
�E�E
日期(日/月/年):
06/01/2005
-
06/11/2010
備註:
鑒於以下搜尋結果僅包括由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知,為完整起見,你可
按此
查看由2017年7月3日起透過線上權益披露系統提交存檔的通知。
大股東/董事之名稱
上市法團之名稱
李鋈麟
中策集團有限公司
李憲武 (於01/01/2012辭任)
合和實業有限公司
李擇忠
彩娛集團有限公司
李樹坤
六福集團(國際)有限公司
李樹琪
嘉利國際控股有限公司
李澤培
力寶有限公司
李澤培
香港建屋貸款有限公司
李鋼
信星鞋業集團有限公司
李錫村
越南製造加工出口(控股)有限公司
李錦雄
信佳國際集團有限公司
李燁妮
李氏大藥廠控股有限公司
李燦華
采藝多媒體控股有限公司
李聯偉
力寶有限公司
李聯偉
力寶華潤有限公司
李聯偉
香港華人有限公司
李聯偉
新世界中國地產有限公司
李聯偉
新世界發展有限公司
李鍾大
中國衛生控股有限公司
李鍾大
年代國際控股有限公司
李瓊華
勝獅貨櫃企業有限公司
李疇賡
唯冠國際控股有限公司
李鏡波
中國基建港口有限公司
李鏡波
民生國際有限公司
李鏡波
耀萊集團有限公司
李鏡禹
恒基兆業地產有限公司
李鏡禹
恒基兆業發展有限公司
李鵬飛
ITE (Holdings) Ltd.
李鵬飛
三和集團有限公司
李鵬飛
彩星集團有限公司
李麗麗
十友控股有限公司
李鏞新
Shangri-La Finance Ltd.
李鏞新(於23/05/2008 退任)
香格里拉(亞洲)有限公司
李寶安 (於22/01/2007辭任)
豐德麗控股有限公司
李耀東
泓鋒國際控股有限公司
李耀湘
新銀集團有限公司
李耀湘
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
李耀隆
泰山石化集團有限公司
李耀新
金融社控股有限公司
李耀新
首華金融控股有限公司
李耀新
首華財經網絡集團有限公司
李耀新
國際金融社控股有限公司
李耀榮
大福證券集團有限公司
李蘊書
奧亮集團有限公司
李鐘大
年代資訊影視有限公司
李顯祥
大地資源發展(控股)有限公司
李顯祥
優能數碼科技(控股)有限公司
李榮
合興集團有限公司
李榮
合興集團控股有限公司
邢李
思捷環球控股有限公司
阮水師
香港電燈集團有限公司
頁
...
<11>
12
13
14
15
16
17
18
19
20
...
顯示第 501 - 550 個紀錄
共有
1711
個紀錄
返回頁頂