按大股東/董事名稱搜尋
(由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知)
巳搜尋人士
大股東/董事之名稱:
�E�E
日期(日/月/年):
06/01/2005
-
06/11/2010
備註:
鑒於以下搜尋結果僅包括由2003年4月1日至2017年10月2日期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知,為完整起見,你可
按此
查看由2017年7月3日起透過線上權益披露系統提交存檔的通知。
大股東/董事之名稱
上市法團之名稱
李煥
中國人壽保險股份有限公司 - H股
李祿兆
華寶國際控股有限公司
李筠
大同集團有限公司
李聖典
信義玻璃控股有限公司
李裕海
龍記(百慕達)集團有限公司
李裕海
龍記(百慕達)集團有限公司
李誠
大唐潼金控股有限公司
李誠
俊山五菱汽車集團有限公司
李誠
俊山集團有限公司
李誠
萬能國際集團有限公司
李誠仁
森信紙業集團有限公司
李運強
理文造紙有限公司
李運強
理文集團有限公司
李道邦
易貿通集團有限公司
李達民
中國人壽保險股份有限公司 - H股
李達民
中國數碼信息有限公司
李達民
南海控股有限公司
李達民
恒基兆業地產有限公司
李達民
恒基兆業發展有限公司
李達義
龍記(百慕達)集團有限公司
李鼎堯
卓能(集團)有限公司
李嘉士
合景泰富地產控股有限公司
李嘉渝
東力實業控股有限公司
李嘉渝
聯洲珠寶有限公司
李嘉渝
聯洲國際集團有限公司
李演政
冠忠巴士集團有限公司
李漢潮
保華建業集團有限公司
李福華
敏華控股有限公司
李豪業
圓通控股有限公司
李遠發
嘉瑞國際控股有限公司
李銘浚
添利工業國際(集團)有限公司
李嫻猷
中國特鋼控股有限公司
李廣生
維達國際控股有限公司
李廣耀
維奧生物科技控股有限公司
李廣耀
維奧醫藥控股有限公司
李德明
天下媒體集團有限公司
李德麟
大唐投資國際有限公司
李慧芬
駿新集團有限公司
李慧玲
中國源暢光電能源控股有限公司
李慧玲
御泰國際控股有限公司
李澄明
冠君產業信託
李潔薇
上海銘源控股有限公司
李蓮
永興國際(控股)有限公司
李蓮香
香港飲食管理有限公司
李蓮香
聖安娜控股有限公司
李賢義
中國東方實業集團有限公司
李賢義
協盛協豐控股有限公司
李賢義
信義玻璃控股有限公司
李賢義
科浪國際控股有限公司
李鋈麟
中國3C集團有限公司
頁
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<10>
...
顯示第 451 - 500 個紀錄
共有
1711
個紀錄
返回頁頂