按大股東/董事名稱搜尋
巳搜尋人士
大股東/董事名稱:
Saran Kuldeep (Deceased on 16/06/2007)
日期(日/月/年):
06/01/2005
-
06/11/2010
如欲觀看披露權益通告之內容,請於「有關事件的日期」欄按下有關連結:
*註: (L)- 好倉, (S)- 淡倉, (P)- 可供借出的股份
表格序號
有關事件的日期 (日/月/年)
上市法團名稱
買入/賣出或涉及的股份數目
作出披露的原因
每股的平均價
緊接在有關事件之後的股份數目(請參閱上述*註解)
佔巳發行股本之百分比(%)
相關法團股份權益
債權證權益
DA20070329000021
28/03/2007
e-Kong Group Ltd.
2,816,314(L)
121
(L)
HKD 1.150
75,017,661(L)
14.35(L)
DA20070302000145
27/02/2007
e-Kong Group Ltd.
136
(L)
72,201,347(L)
13.81(L)
DA20060403000042
29/03/2006
e-Kong Group Ltd.
4,227,719(L)
121
(L)
HKD 0.560
72,201,347(L)
15.33(L)
頁
<1>
顯示第 1 - 3 個紀錄
共有
3
個紀錄
返回頁頂