按大股東/董事名稱搜尋
巳搜尋人士
大股東/董事名稱:
Kelder Maarten Albert (Resigned on 11/06/2013)
日期(日/月/年):
01/01/1900
-
12/08/2012
如欲觀看披露權益通告之內容,請於「有關事件的日期」欄按下有關連結:
*註: (L)- 好倉, (S)- 淡倉, (P)- 可供借出的股份
表格序號
有關事件的日期 (日/月/年)
上市法團名稱
買入/賣出或涉及的股份數目
作出披露的原因
每股的平均價
緊接在有關事件之後的股份數目(請參閱上述*註解)
佔巳發行股本之百分比(%)
相關法團股份權益
債權證權益
DA20120104000107
30/12/2011
中國多金屬礦業有限公司
400,000(L)
121
(L)
HKD 1.850
7,427,027(L)
0.37(L)
DA20111228000175
14/12/2011
中國多金屬礦業有限公司
7,027,027(L)
128
(L)
7,027,027(L)
0.35(L)
頁
<1>
顯示第 1 - 2 個紀錄
共有
2
個紀錄
返回頁頂